序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴燕 [退出]
|
赵博文 [新增]
|
2 | 2022-04-21 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
常照阳
|
赵博文
|
3 | 2020-06-17 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
孙淅
|
常照阳
|
4 | 2020-05-22 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
陈朋彦
|
孙淅
|
5 | 2018-09-29 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
许亚辉
|
陈朋彦
|
6 | 2016-10-18 | 联络员备案 |
无
|
许亚辉
|
7 | 2016-10-18 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
毛永明
|
许亚辉
|
8 | 2016-10-17 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
毛永明
|
许亚辉
|
9 | 2016-10-17 | 其他事项备案变更 |
|
许亚辉
|
10 | 2015-07-24 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
吴燕
|
毛永明
|