序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李建明 | 51.21078% | 5223.5万人民币 |
2 | 许昌南瑞科技****展有限公司 | 15.51373% | 1582.4万人民币 |
3 | 中国-比利时直接股权投资基金 | 11.01471% | 1123.5万人民币 |
4 | 李福安 | 6.70588% | 684万人民币 |
5 | 李晏冰 | 3.28922% | 335.5万人民币 |
6 | 北京金田开元资本投资管理中心(有限合伙) | 2.75392% | 280.9万人民币 |
7 | 郭建淼 | 1.27941% | 130.5万人民币 |
8 | 张若茜 | 1.21765% | 124.2万人民币 |
9 | 胡向军 | ||
10 | 傅桂英 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郭建淼
|
|
2 |
胡哲
|
|
3 |
许鹏
|
|
4 |
唐鹏
|
|
5 |
顾弘
|
|
6 |
刘琪
|
|
7 |
孙刚
|
|
8 |
贺翔
|
|
9 |
徐文冰
|
|
10 |
杨乾志
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
毛小丽 [退出]唐鹏杨乾志郭建淼李建明 [退出]顾弘朱献峰 [退出]贺翔黄宾 [退出]宋公利 [退出]李福安 [退出]李福安 [退出]
|
郭建淼唐鹏杨乾志顾弘贺翔胡哲 [新增]许鹏 [新增]孙刚 [新增]刘琪 [新增]徐文冰 [新增]
|
2 | 2022-07-12 | 章程备案 |
无
|
无
|
3 | 2021-08-16 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李建明
|
郭建淼
|
4 | 2021-08-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
唐鹏杨乾志郭建淼李建明顾弘毛小丽朱献峰贺翔黄宾宋公利李福安李福安
|
毛小丽唐鹏杨乾志郭建淼李建明顾弘朱献峰贺翔黄宾宋公利李福安李福安
|
5 | 2021-06-16 | 章程备案 |
无
|
无
|
6 | 2021-06-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
唐鹏杨乾志郭建淼李建明顾弘毛小丽孙建华 [退出]朱献峰贺翔黄宾宋公利李福安李福安
|
唐鹏杨乾志郭建淼李建明顾弘毛小丽朱献峰贺翔黄宾宋公利李福安李福安
|
7 | 2020-09-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
唐鹏崔荣军 [退出]杨乾志郭建淼李建明顾弘李福安毛小丽黄靓 [退出]孙建华朱献峰贺翔
|
唐鹏杨乾志郭建淼李建明顾弘毛小丽孙建华朱献峰贺翔黄宾 [新增]宋公利 [新增]李福安李福安
|
8 | 2020-09-07 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
10000.000000
|
10200.000000( + 2% )
|
9 | 2020-09-07 | 章程备案 |
无
|
无
|
10 | 2020-06-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
唐鹏崔荣军杨乾志郭建淼李建明顾弘李福安张福元 [退出]黄靓孙建华朱献峰贺翔
|
唐鹏崔荣军杨乾志郭建淼李建明顾弘李福安毛小丽 [新增]黄靓孙建华朱献峰贺翔
|