序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-09 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
宋利民
|
李银虎
|
2 | 2018-09-13 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
杨永民
|
宋利民
|
3 | 2017-08-29 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
刘慧洋
|
杨永民
|
4 | 2014-03-11 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
田利军
|
刘慧洋
|
5 | 2014-03-11 | 法定代表人(负责人、独资投资人) |
田利军
|
刘慧洋
|
6 | 2014-03-10 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
田利军
|
刘慧洋
|
7 | 2012-02-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
无
|
田利军 [新增]
|
8 | 2012-02-23 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
于红伟
|
田利军
|
9 | 2010-10-29 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
中国银行股份有限公司漯河建设路分理处
|
中国银行股份有限公司漯河建设路支行
|
10 | 2010-10-29 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
漯河市建设路东段罐头厂家属楼一楼
|
漯河市源汇区建设路东段罐头厂家属楼一楼
|