序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 金川集团股份有限公司 | 100% | 79172.626700万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵忠
|
|
2 |
赵彩云
|
|
3 |
张明文
|
|
4 |
郭泽林
|
|
5 |
张炳仁
|
|
6 |
杨向斌
|
|
7 |
吕建明
|
|
8 |
杨光
|
|
9 |
邵华
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
金川集团电线电缆有限公司广西分公司
|
邵华 | 2014-11-18 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-07 | 投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
金川集团股份有限公司 :36172.6267万元
|
金川集团股份有限公司 :79172.6267( + 118.87442% )万元
|
2 | 2022-03-07 | 注册资本变更(注册资本、注册资金、成员出资总额等变更) |
36172.6267(万元)
|
79172.6267(万元)( + 118.87442% )
|
3 | 2022-03-07 | 章程备案(包括合伙协议) |
|
|
4 | 2022-01-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邵华:监事赵忠:执行董事兼总经理 [退出]
|
邵华:监事张炳仁:董事兼总经理 [新增]赵忠:董事长 [新增]吕建明:董事 [新增]郭泽林:董事 [新增]赵彩云:董事 [新增]杨向斌:董事 [新增]张明文:董事 [新增]杨光:副总经理 [新增]
|
5 | 2022-01-06 | 章程备案(包括合伙协议) |
|
|
6 | 2021-01-14 | 注册资本变更(注册资本、注册资金、成员出资总额等变更) |
35000.0000(万元)
|
36172.6267(万元)( + 3.35036% )
|
7 | 2021-01-14 | 章程备案(包括合伙协议) |
|
|
8 | 2019-09-17 | 章程备案(包括合伙协议) |
|
|
9 | 2019-09-17 | 经营范围变更 |
铜杆、铜线、各类铜铝电线电缆制造、销售、仓储服务、货运代理。
|
铜杆、铜线、各类铜铝电线电缆制造、销售;仓储服务、货运代理;货物的进出口业务(国家禁止或限定进出口的商品或技术除外)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】***
|
10 | 2019-04-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张建勇:监事 [退出]赵忠:执行董事兼总经理
|
邵华:监事 [新增]赵忠:执行董事兼总经理
|