序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 甘肃省水务投资有限责任公司 | 51% | 1020.0万人民币 |
2 | 甘谷县财政局 | 49% | 980.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
颉晓峰
|
|
2 |
张亮
|
|
3 |
李新军
|
|
4 |
王亚仑
|
|
5 |
王小强
|
|
6 |
邱雅琦
|
|
7 |
杨维良
|
|
8 |
赵宏
|
|
9 |
颉维斌
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
颉维斌:监事赵宏:监事杨维良:监事邱雅琦:董事兼总经理 [退出]颉晓峰:董事长李新军:董事王亚仑:董事王小强:董事
|
杨维良:监事颉维斌:监事赵宏:监事颉晓峰:董事长张亮:董事 [新增]王亚仑:董事王小强:董事李新军:董事邱雅琦:总经理 [新增]
|
2 | 2021-12-01 | 章程备案(包括合伙协议) |
|
|
3 | 2021-12-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
颉维斌:监事杨维良:监事吴颖萍:监事会主席 [退出]邱雅琦:董事兼总经理颉晓峰:董事长王小强:董事先国强:董事 [退出]李志德:董事 [退出]赵宏:副总经理 [退出]
|
杨维良:监事赵宏:监事 [新增]颉维斌:监事邱雅琦:董事兼总经理颉晓峰:董事长王亚仑:董事 [新增]李新军:董事 [新增]王小强:董事
|
4 | 2021-08-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨维良:监事姚军平:监事 [退出]吴颖萍:监事会主席邱雅琦:董事兼总经理颉晓峰:董事长王小强:董事李志德:董事先国强:董事赵宏:副总经理
|
颉维斌:监事 [新增]杨维良:监事吴颖萍:监事会主席邱雅琦:董事兼总经理颉晓峰:董事长先国强:董事李志德:董事王小强:董事赵宏:副总经理
|
5 | 2021-03-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邢涛:监事 [退出]杨海霞:监事 [退出]杨维良:监事王宏禄:董事兼总经理 [退出]颉晓峰:董事长赵郁城:董事 [退出]王小强:董事邱雅琦:董事 [退出]赵宏:副总经理
|
杨维良:监事姚军平:监事 [新增]吴颖萍:监事会主席 [新增]邱雅琦:董事兼总经理 [新增]颉晓峰:董事长李志德:董事 [新增]先国强:董事 [新增]王小强:董事赵宏:副总经理
|