序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 曹文凯 | 60% | 30.0万人民币 |
2 | 曹建华 | 40% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
曹文凯
|
|
2 |
曹建华
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
曹文凯:监事 [退出]陈广祥:执行董事兼经理 [退出]
|
曹建华:监事 [新增]曹文凯:执行董事兼经理 [新增]
|
2 | 2020-08-27 | 章程修正案 |
|
|
3 | 2020-08-27 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) |
陈广祥 [退出]
|
曹文凯 [新增]
|
4 | 2020-08-27 | 投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
曹文凯 :30.0000万元陈广祥 :20.0000万元 [退出]
|
曹文凯 :30.0000万元曹建华 :20.0000万元 [新增]
|
5 | 2017-07-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张岚:监事 [退出]赵焕:执行董事 [退出]赵宝成:经理 [退出]
|
曹文凯:监事 [新增]陈广祥:执行董事兼经理 [新增]
|
6 | 2017-07-21 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) |
赵焕 [退出]
|
陈广祥 [新增]
|
7 | 2017-07-21 | 章程修正案 |
|
|
8 | 2017-07-21 | 投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
赵宝成 [退出]赵焕 [退出]张岚 [退出]
|
曹文凯 :30.0000万元 [新增]陈广祥 :20.0000万元 [新增]
|
9 | 2015-02-10 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2005年07月15日 2015年07月14日
|
2005年07月15日 2025年07月14日
|
10 | 2015-02-10 | 章程修正案备案 |
|
|