序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 钱志红 | 33.33636% | 36.67万人民币 |
2 | 李南安 | 33.33636% | 36.67万人民币 |
3 | 李正鸿 | 33.32727% | 36.66万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李正鸿
|
|
2 |
钱志红
|
|
3 |
李南安
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-03-08 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
钢材、建材销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
钢材、建材销售、加工。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)
|
2 | 2019-03-08 | 其他事项备案 |
|
公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证
|
3 | 2019-03-08 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2019-04-27
|
长期
|
4 | 2015-12-09 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
李南安
|
李正鸿
|
5 | 2015-12-09 | 经营范围变更(含业务范围变更)变更 |
钢材、建材销售。
|
钢材、建材销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
6 | 2009-05-05 | 实收资本变更 |
50.0
|
110.0( + 120% )
|
7 | 2009-05-05 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
自:2009-04-28 至:2011-04-27
|
自:2009-04-28 至:2019-04-27
|