序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李敏 | 75% | 225.0万人民币 |
2 | 周静 | 25% | 75.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周静
|
|
2 |
李敏
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-01 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
10
|
长期
|
2 | 2020-06-01 | 章程备案 |
|
|
3 | 2017-08-18 | 经营范围变更(含业务范围变更)变更 |
纸制品加工;文化用品、办公设备、印刷机械、纸张、油墨销售;设计、制作、****布、代理国内各类广告业务。(国家有专项规定的项目经审批后或凭有效的许可证方可经营)
|
包装装潢印刷品印刷,其他印刷品印刷;纸制品加工;文化用品、办公设备、印刷机械、纸张、油墨销售;设计、制作、****布、代理国内各类广告业务。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)
|
4 | 2017-08-10 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)变更 |
武汉市江汉区红旗渠路18号
|
武汉市东西湖区将军路22号规划路南正兴工业园3号厂房1楼南(12)
|
5 | 2017-08-10 | 其他事项备案变更 |
*****00
|
*****00
|
6 | 2016-11-08 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
张平伟(执行董事) [退出]严家新(经理) [退出]周静(监事) [退出]
|
李敏(监事) [新增]周静(执行董事兼总经理) [新增]
|
7 | 2016-11-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
张平伟(执行董事) [退出]严家新(经理) [退出]周静(监事)
|
李敏(监事) [新增]周静(执行董事兼总经理)
|
8 | 2016-11-08 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 |
李恒华:*%; [退出]周静:*%;张平伟:*%; [退出]严家新:*%; [退出]
|
李敏:*%; [新增]周静:*%;
|
9 | 2016-11-08 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
张平伟
|
周静
|