序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王会先 | 51% | 765.0万人民币 |
2 | 鲁婷婷 | 49% | 735.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王会先
|
|
2 |
李典英
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
武汉登峰物业管理服务有限公司阳新县城东分公司
|
刘海洋 | 2022-07-19 |
2 |
武汉登峰物业管理服务有限公司汉阳分公司
|
吴先云 | 2022-03-09 |
3 |
武汉登峰物业管理服务有限公司随州分公司
|
丁济民 | 2019-04-26 |
4 |
武汉登峰物业管理服务有限公司阳新分公司
|
刘海洋 | 2018-11-01 |
5 |
武汉登峰物业管理服务有限公司赤壁分公司
|
鲁登峰 | 2018-10-29 |
6 |
武汉登峰物业管理服务有限公司咸宁分公司
|
郑引娣 | 2017-04-17 |
7 |
武汉登峰物业管理服务有限公司嘉鱼分公司
|
鲁登峰 | 2016-10-18 |
8 |
武汉登峰物业管理服务有限公司枣阳分公司
|
胡江兰 | 2016-05-12 |
9 |
武汉登峰物业管理服务有限公司鄂州分公司
|
胡胜利 | 2016-04-26 |
10 |
武汉登峰物业管理服务有限公司江夏分公司
|
张宝武 | 2012-06-19 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-16 | 实收资本变更 |
350
|
550.000000( + 57.14286% )
|
2 | 2021-09-16 | 章程备案 |
|
|
3 | 2021-09-16 | 其他事项备案 |
王会先:51%;鲁婷婷:49%;
|
王会先:51%;鲁婷婷:49%;
|
4 | 2021-09-16 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
王会先:51%;鲁婷婷:49%;
|
王会先:51%;鲁婷婷:49%;
|
5 | 2021-09-15 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
许可项目:建筑劳务分包;职业中介活动;各类工程建设活动;城市生活垃圾经营性服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:劳务服务(不含劳务派遣);物业管理;专业保洁、清洗、消毒服务;建筑物清洁服务;花卉种植;日用百货销售;家政服务;市场营销策划;停车场服务;会议及展览服务;园林绿化工程施工;国际货物运输代理;病媒生物防治服务;建筑用石加工(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
一般项目:物业管理;劳务服务(不含劳务派遣);专业保洁、清洗、消毒服务;建筑物清洁服务;花卉种植;日用百货销售;家政服务;市场营销策划;停车场服务;会议及展览服务;园林绿化工程施工;国际货物运输代理;病媒生物防治服务;建筑用石加工;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:劳务派遣服务;建筑劳务分包;职业中介活动;各类工程建设活动;城市生活垃圾经营性服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
|
6 | 2021-09-15 | 许可经营项目变更 |
|
劳务派遣;职业介绍许可证;
|
7 | 2021-09-15 | 章程备案 |
|
|
8 | 2021-07-06 | 章程备案 |
|
|
9 | 2021-07-06 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
物业管理;医院、写字楼建筑设施室内、外保洁服务;汽车保洁;花卉苗木培植;保洁用品及设备、百货批零兼营;家政服务;劳务分包;人力资源服务;市场营销策划;停车服务;会议及展览;楼宇自动化安装工程、市政工程、道路工程、园林绿化工程、污水处理工程设计与施工; 从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务;货运代理;普通管道疏通;保洁服务;有害生物及白蚁防治服务;石材翻新、保养服务;机械设备清洗服务。涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
|
许可项目:建筑劳务分包;职业中介活动;各类工程建设活动;城市生活垃圾经营性服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:劳务服务(不含劳务派遣);物业管理;专业保洁、清洗、消毒服务;建筑物清洁服务;花卉种植;日用百货销售;家政服务;市场营销策划;停车场服务;会议及展览服务;园林绿化工程施工;国际货物运输代理;病媒生物防治服务;建筑用石加工(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
10 | 2021-07-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
鲁婷婷(监事) [退出]王会先(执行董事兼总经理)
|
王会先(执行董事兼总经理)李典英 [新增](监事) [新增]
|