序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王琴 | 90% | 360.0万人民币 |
2 | 胡仕琪 | 10% | 40.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王琴
|
|
2 |
胡仕琪
|
|
3 |
刘家良
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-12 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
武汉东湖新技术开****区光谷大道77号金融港后台服务中心一期A36栋37层11号
|
武汉市汉阳区董家店特9号武汉大行家汽车交易市场A28
|
2 | 2020-06-12 | 其他事项备案 |
|
城市园林绿化企业资质核准,建筑业企业资质核准
|
3 | 2018-10-12 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
王琴(执行董事兼总经理)闵运金(监事) [退出]
|
胡仕琪(监事) [新增]王琴(执行董事兼总经理)
|
4 | 2018-10-12 | 章程备案 |
无
|
无
|
5 | 2018-10-12 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
闵运金:*%; [退出]刘家良:*%; [退出]
|
胡仕琪:*%; [新增]王琴:*%; [新增]
|
6 | 2018-10-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王琴(执行董事兼总经理)闵运金(监事) [退出]
|
胡仕琪(监事) [新增]王琴(执行董事兼总经理)
|
7 | 2018-09-26 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
刘家良(执行董事兼总经理) [退出]闵运金(监事)
|
王琴(执行董事兼总经理) [新增]闵运金(监事)
|
8 | 2018-09-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘家良(执行董事兼总经理) [退出]闵运金(监事)
|
王琴(执行董事兼总经理) [新增]闵运金(监事)
|
9 | 2018-09-26 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
刘家良
|
王琴
|
10 | 2017-05-27 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)变更 |
洪山区珞狮南路147号未来城D栋16层1605室
|
武汉东湖新技术开****区光谷大道77号金融港后台服务中心一期A36栋37层11号
|