序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 鄂州佳诚文化旅游开****有限公司 | 51% | 561万人民币 |
2 | 湖北省鄂旅投置业集团有限公司 | 49% | 539万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
寇小虎
|
|
2 |
丁子毅
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
罗德才(执行董事) [退出]丁子毅(监事)郑开喜(经理) [退出]
|
寇小虎(执行董事兼总经理) [新增]丁子毅(监事)
|
2 | 2021-09-16 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
罗德才
|
寇小虎
|
3 | 2020-12-17 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
武汉市东湖新技术开****区高新大道788号十五冶办公楼13层1301室
|
武汉东湖新技术开****区高新大道766号商务项目光谷总部中心
|
4 | 2020-12-17 | 章程备案 |
|
|
5 | 2020-12-17 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
武汉市东湖新技术开****区高新大道788号十五冶办公楼13层1301室
|
武汉东湖新技术开****区高新大道766号商务项目光谷总部中心(自贸区武汉片区)
|
6 | 2019-11-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
罗德才(执行董事)刘泽军(监事) [退出]蔡捷(经理) [退出]
|
罗德才(执行董事)丁子毅(监事) [新增]郑开喜(经理) [新增]
|
7 | 2019-04-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘泽军(监事)蔡捷(执行董事) [退出]蔡捷(经理)
|
罗德才(执行董事) [新增]刘泽军(监事)蔡捷(经理)
|
8 | 2019-04-26 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
刘泽军(监事)蔡捷(执行董事) [退出]蔡捷(经理)
|
罗德才(执行董事) [新增]刘泽军(监事)蔡捷(经理)
|
9 | 2019-04-26 | 章程备案 |
无
|
无
|
10 | 2019-04-26 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
蔡捷
|
罗德才
|