序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 绿地控股集团武汉汉南置业有限公司 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陆建峰
|
|
2 |
杨向东
|
|
3 |
朱俊婷
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-11 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
龚然
|
陆建峰
|
2 | 2022-03-11 | 章程备案 |
|
|
3 | 2022-03-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
朱俊婷(监事)杨向东(总经理)龚然(执行董事) [退出]
|
朱俊婷(监事)杨向东(总经理)陆建峰(执行董事) [新增]
|
4 | 2021-03-29 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
席明远
|
龚然
|
5 | 2021-03-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨向东(经理) [退出]朱俊婷(监事)席明远(执行董事) [退出]
|
朱俊婷(监事)杨向东(总经理) [新增]龚然(执行董事) [新增]
|
6 | 2020-12-02 | 其他事项备案 |
绿地控股集团武汉汉南置业有限公司:100%;
|
绿地控股集团武汉汉南置业有限公司:100%;
|
7 | 2020-12-02 | 实收资本变更 |
0
|
100.000000
|
8 | 2020-07-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨向东(经理)任虎(执行董事) [退出]朱俊婷(监事)
|
杨向东(经理)朱俊婷(监事)席明远(执行董事) [新增]
|
9 | 2020-07-31 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
任虎
|
席明远
|
10 | 2019-08-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨向东(经理)李煜(执行董事) [退出]朱俊婷(监事)
|
杨向东(经理)任虎(执行董事) [新增]朱俊婷(监事)
|