序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中钰资本管理(北京)有限公司 | 81% | 4860万人民币 |
2 | 宁波市鄞州钰吉股权投资合伙企业(有限合伙) | 17.33333% | 1040万人民币 |
3 | 罗斌 | 1.5% | 90万人民币 |
4 | 李天一 | 0.16667% | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
马贤明
|
|
2 |
胡倩
|
|
3 |
耿作成
|
|
4 |
耿雷
|
|
5 |
罗斌
|
|
6 |
罗忠
|
|
7 |
王洁
|
|
8 |
周芬
|
|
9 |
刘显春
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-09-14 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
柳燕杰(董事) [退出]张梅俊(监事) [退出]周芬(监事)杜磊(董事) [退出]罗斌(董事长) [退出]罗忠(董事兼总经理) [退出]肖孔鑫(董事) [退出]邓俊(监事) [退出]
|
耿作成(董事) [新增]刘显春(监事) [新增]罗忠(总经理) [新增]耿雷(董事) [新增]周芬(监事)罗斌(董事) [新增]王洁(监事) [新增]马贤明(董事长) [新增]胡倩(董事) [新增]
|
2 | 2018-09-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
柳燕杰(董事) [退出]张梅俊(监事) [退出]周芬(监事)杜磊(董事) [退出]罗斌(董事长) [退出]罗忠(董事兼总经理) [退出]肖孔鑫(董事) [退出]邓俊(监事) [退出]
|
耿作成(董事) [新增]刘显春(监事) [新增]罗忠(总经理) [新增]耿雷(董事) [新增]周芬(监事)罗斌(董事) [新增]王洁(监事) [新增]马贤明(董事长) [新增]胡倩(董事) [新增]
|
3 | 2018-09-14 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
罗斌
|
马贤明
|
4 | 2018-08-30 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
计算机软件的开****、设计和制作;销售自产产品;计算机及辅助设备的销售;计算机网络信息系统集成的维护;提供相关的技术咨询和技术服务。(上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营)
|
计算机软件的开****、设计和制作;销售自产产品;计算机及辅助设备的销售;计算机网络信息系统集成的维护;提供相关的技术咨询和技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2018-08-30 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
东湖开****区珞瑜路吴家湾湖北信息产业科技大厦5层
|
洪山区文化大道555号融科智谷A5号楼12号
|
6 | 2018-08-30 | 其他事项备案 |
*****00
|
*****00
|
7 | 2017-07-31 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更)变更 |
500
|
6000.000000( + 1100% )
|
8 | 2017-07-31 | 章程备案变更 |
无
|
无
|
9 | 2016-11-09 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
张梅俊(监事)周芬(监事)吴国锋(董事) [退出]杜磊(董事)罗斌(董事长)罗忠(董事兼总经理)肖孔鑫(董事)邓俊(监事)
|
柳燕杰(董事) [新增]张梅俊(监事)周芬(监事)杜磊(董事)罗斌(董事长)罗忠(董事兼总经理)肖孔鑫(董事)邓俊(监事)
|
10 | 2016-11-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
张梅俊(监事),周芬(监事),吴国锋(董事),杜磊(董事),罗斌(董事长),罗忠(董事兼总经理),肖孔鑫(董事),邓俊(监事) [退出]
|
柳燕杰(董事),张梅俊(监事),周芬(监事),杜磊(董事),罗斌(董事长),罗忠(董事兼总经理),肖孔鑫(董事),邓俊(监事) [新增]
|