序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 武汉中昆科技投资有限公司 | 37% | 370万人民币 |
2 | 徐国钢 | 24% | 240万人民币 |
3 | 夏先重 | 24% | 240万人民币 |
4 | 刘厚兵 | 10% | 100万人民币 |
5 | 刘永士 | 5% | 50万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
雷开华
|
|
2 |
徐国钢
|
|
3 |
黄智江
|
|
4 |
黄荣慧
|
|
5 |
夏先重
|
|
6 |
韩利萍
|
|
7 |
张楠
|
|
8 |
洪砚
|
|
9 |
蓝江莉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-12-04 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
夏先重(董事);洪砚(监事);张楠(监事);徐国钢(董事长/总经理);雷开华(董事);黄智江(董事);韩利萍(监事);黄荣慧(董事);
|
夏先重(董事);洪砚(监事);张楠(监事);徐国钢(董事/经理);雷开华(董事长);黄智江(董事);韩利萍(监事);黄荣慧(董事);
|
2 | 2015-12-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
夏先重(董事)洪砚(监事)张楠(监事)徐国钢(董事长/总经理)雷开华(董事)黄智江(董事)韩利萍(监事)黄荣慧(董事)
|
夏先重(董事)洪砚(监事)张楠(监事)徐国钢(董事/经理)雷开华(董事长)黄智江(董事)韩利萍(监事)黄荣慧(董事)
|
3 | 2015-12-04 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
徐国钢
|
雷开华
|
4 | 2014-01-10 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
一般经营范围:研****、生产和销售太阳能光伏****电应用型照明产品、LED大功率路灯、庭院灯、草坪灯及室内外系列照明灯具产品、各种环保节能产品;代理、销售各类照明设备、通风制热制冷设备及产品;再生能源和循环能源的研****和生产;本公司产品和技术的进出口业务(不含国家禁止和限制进出口的产品和技术)。(国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营);许可经营范围:
|
一般经营范围:研****、生产和销售太阳能光伏****电应用型照明产品、LED大功率路灯、庭院灯、草坪灯及室内外系列照明灯具产品、各种环保节能产品;代理、销售各类照明设备、通风制热制冷设备及产品;再生能源和循环能源的研****和生产及各种设备安装;本公司产品和技术的进出口业务(不含国家禁止和限制进出口的产品和技术)。(国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营);许可经营范围:
|
5 | 2012-10-17 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
席伟霞(37%)(370,37%,现金,370) 2012-03-10 ; [退出]夏先重(63%)(630,63%,现金,630) 2012-03-10 ;
|
刘厚兵(10%)(100,10%,现金,100) ; [新增]刘永士(5%)(50,5%,现金,50) ; [新增]夏先重(24%)(240,24%,现金,240) 2012-09-20 ;徐国钢(24%)(240,24%,现金,240) ; [新增]
|
6 | 2012-10-17 | 市场主体类型变更 |
9230:有限责任公司
|
9240:股份有限公司
|
7 | 2012-10-17 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
阳光佰鸿新能源武汉有限公司
|
武汉阳光佰鸿新能源股份有限公司
|
8 | 2012-10-17 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
武汉经济技术开****区高科技产业园7号厂房3-4楼
|
武汉市东湖新技术开****区大学园路18-1号厂房及附属楼
|
9 | 2012-10-17 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
夏先重
|
徐国钢
|
10 | 2012-10-17 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
无
|
无
|