序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 东软集团股份有限公司 | 100% | 2500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
盖龙佳
|
|
2 |
张晓鸥
|
|
3 |
王琦
|
|
4 |
武裕新
|
|
5 |
周昳
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
武汉东软信息技术有限公司南昌分公司
|
孟立新 | 2009-11-12 |
2 |
武汉东软信息技术有限公司南昌办事处
|
吴林 | 2003-01-15 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-15 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李军
|
盖龙佳
|
2 | 2020-09-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王琦(董事兼总经理)张晓鸥(董事)李军(董事长) [退出]武裕新(监事)
|
王琦(董事兼总经理)张晓鸥(董事)武裕新(监事)盖龙佳(董事长) [新增]
|
3 | 2020-09-15 | 其他事项备案 |
建筑业企业资质核准,勘察设计企业资质核准
|
建筑业企业资质核准,勘察设计企业资质核准
|
4 | 2019-11-14 | 其他事项备案 |
|
建筑业企业资质核准,勘察设计企业资质核准
|
5 | 2019-11-14 | 章程备案 |
|
|
6 | 2019-11-14 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
计算机、机电一体化产品开****、研制、技术咨询、服务和销售;计算机系统集成、网络工程的设计施工及其相关技术服务。
|
计算机、机电一体化产品开****、研制、技术咨询、服务和销售;档案管理服务;计算机系统集成、网络工程的设计施工及其相关技术服务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
|
7 | 2018-04-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张晓鸥(董事),李军(董事长),武裕新(监事),郭海军(经理) [退出]
|
王琦(董事兼总经理), [新增]张晓鸥(董事),李军(董事长),武裕新(监事)
|
8 | 2013-06-26 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
洪山区珞瑜路424号洪山创业大厦
|
武昌区友谊大道2号(老中山路379号)2008新长江广场3单元10层1-3号
|
9 | 2013-06-06 | 登记机关变更 |
420199:武汉市工商局东湖分局
|
420106:武汉市工商局武昌分局
|
10 | 2012-11-19 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
东软集团股份有限公司:(%):*:*%,现金,1500) ;
|
东软集团股份有限公司:(%):*:*%,现金,1500) ;
|