序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴从汉 | 66.66667% | 40万人民币 |
2 | 杨玉兰 | 16.66667% | 10万人民币 |
3 | 杨爱国 | 8.33333% | 5万人民币 |
4 | 杨大国 | 8.33333% | 5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴明华
|
|
2 |
杨玉兰
|
|
3 |
吴崇清
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-23 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2028-11-11
|
长期
|
2 | 2021-09-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴从汉(执行董事) [退出]杨玉兰(监事)吴崇清(经理)
|
吴明华(执行董事) [新增]杨玉兰(监事)吴崇清(经理)
|
3 | 2021-09-23 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
吴从汉
|
吴明华
|
4 | 2021-06-22 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
吴从汉:50%;杨玉兰:16.6667%;吴崇清:16.6667%; [退出]杨爱国:8.3333%;杨大国:8.3333%;
|
杨玉兰:16.6667%;吴从汉:66.6667%;杨爱国:8.3333%;杨大国:8.3333%;
|
5 | 2021-06-22 | 章程备案 |
|
|
6 | 2019-09-20 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
吴从汉:50%;杨玉兰:16.6667%;吴崇清:16.6667%;杨爱国:8.3333%;杨大国:8.3333%;
|
杨玉兰:16.6667%;吴崇清:16.6667%;吴从汉:50%;杨爱国:8.3333%;杨大国:8.3333%;
|
7 | 2019-09-20 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
吴从汉:*%;杨玉兰:*%;吴崇清:*%;杨爱国:*%;杨大国:*%;
|
杨玉兰:*%;吴崇清:*%;吴从汉:*%;杨爱国:*%;杨大国:*%;
|
8 | 2019-09-20 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
黄陂区天河街两路村
|
武汉市黄陂区天河街天河道141号二楼
|
9 | 2017-06-01 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 |
杨玉兰:*%;吴从汉:*%;吴崇清:*%;
|
杨爱国:*%; [新增]杨玉兰:*%;吴崇清:*%;吴从汉:*%;杨大国:*%; [新增]
|
10 | 2017-06-01 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更)变更 |
50
|
60.000000( + 20% )
|