序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-01 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王强
|
熊飞
|
2 | 2021-12-23 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
在武汉市行政辖区内开展以下业务:企业财产损失保险、家庭财产损失保险、建筑工程保险、安装工程保险、货物运输保险、机动车辆保险、船舶保险、飞机保险、航天保险、核电站保险、能源保险、法定责任保险、一般责任保险、保证保险、信用保险、种植业保险、养殖业保险、短期健康保险、意外伤害保险及上述保险业务的再保险业务。(许可项目、经营期限与许可证核定的项目、期限一致)
|
许可项目:保险业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
|
3 | 2021-01-12 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李勇刚
|
王强
|
4 | 2017-09-22 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
王景军
|
李勇刚
|
5 | 2017-09-22 | 许可经营项目变更变更 |
保险业务许可证;保险业务许可证;保险业务许可证;保险业务许可证;
|
保险业务许可证;保险业务许可证;保险业务许可证;保险业务许可证;
|