序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-10 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
万伟
|
黄丽
|
2 | 2020-06-19 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李皋
|
万伟
|
3 | 2019-06-28 | 联络员备案 |
王英
|
王英
|
4 | 2019-06-28 | 其他事项备案 |
王英
|
王英
|
5 | 2019-06-28 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
熊福平
|
李皋
|
6 | 2018-05-11 | 其他事项备案 |
岳明
|
王英
|
7 | 2018-05-11 | 联络员备案变更 |
岳明
|
王英
|
8 | 2018-05-11 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
吴克文
|
熊福平
|
9 | 2017-08-29 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)变更 |
东湖新技术开****区关山大道1号光谷软件园C7座
|
湖北省武汉市洪山区民族大道一号光谷资本大厦一楼1003室
|
10 | 2016-12-05 | 其他事项备案 |
交通银行股份有限公司;
|
交通银行股份有限公司;
|