序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 融创房地产集团有限公司 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
薛勇
|
|
2 |
王延奇
|
|
3 |
王迎佳
|
|
4 |
蔡宝芝
|
|
5 |
李骞
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-25 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王迎佳
|
薛勇
|
2 | 2021-11-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
薛勇(董事) [退出]王迎佳(董事长兼总经理) [退出]蔡宝芝(监事)王延奇(董事)
|
薛勇(董事长兼总经理) [新增]王迎佳(董事) [新增]蔡宝芝(监事)王延奇(董事)
|
3 | 2021-04-28 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2023-06-03
|
长期
|
4 | 2020-05-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
薛勇(董事),王迎佳(董事长兼总经理),郭诚(监事), [退出]王延奇(董事)
|
薛勇(董事),王迎佳(董事长兼总经理),蔡宝芝(监事), [新增]王延奇(董事)
|
5 | 2019-08-28 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
武汉融科房地产开****有限公司:100%; [退出]
|
融创房地产集团有限公司:100%; [新增]
|
6 | 2019-08-28 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
武汉融科房地产开****有限公司:*%; [退出]
|
融创房地产集团有限公司:*%; [新增]
|
7 | 2019-07-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
魏欣(董事), [退出]王迎佳(董事长兼总经理),郭诚(监事),张希德(董事) [退出]
|
薛勇(董事), [新增]王迎佳(董事长兼总经理),郭诚(监事),王延奇(董事) [新增]
|
8 | 2018-08-23 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
武汉市洪山区雄楚大道195号洪山街办事处202房(仅限办公)
|
洪山区文化大道555号融科智谷A1号楼42号
|
9 | 2018-03-30 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
计算机软硬件开****,集成电路设计与制造;通讯设备研****和生产;无人机设计和生产;房地产开****,商品房销售,物业服务,对房地产项目的投资,房地产信息咨询,孵化器运营管理。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)
|
室内外装饰装修工程的设计及施工;计算机软硬件开****;集成电路设计与制造;通讯设备研****和生产;无人机设计和生产;房地产开****;商品房销售;物业服务;对房地产项目的投资;房地产信息咨询;孵化器运营管理。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)
|
10 | 2017-06-12 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)变更 |
武汉市洪山区雄楚大道195号洪山街办事处202房
|
武汉市洪山区雄楚大道195号洪山街办事处202房(仅限办公)
|