序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-21 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王晶
|
谭欢欢
|
2 | 2021-06-07 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
武汉市武昌区珞狮北路80号
|
湖北省武汉市洪山区珞狮路76附2号
|
3 | 2021-06-07 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李美恋
|
王晶
|
4 | 2020-07-10 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
曾秀霞
|
李美恋
|
5 | 2018-09-28 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
管静
|
曾秀霞
|
6 | 2018-05-25 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
胡金晶
|
管静
|
7 | 2016-11-09 | 名称变更(字号名称、集团名称等)变更 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司武汉市珞珈山支行
|
中国邮政储蓄银行股份有限公司武汉市珞珈山营业所
|
8 | 2016-09-28 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
丰爱华
|
胡金晶
|