序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李建 | 65% | 3380.0万人民币 |
2 | 田秀芳 | 35% | 1820.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李建
|
|
2 |
田秀芳
|
|
3 |
陈利
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
武汉建荣岩土工程有限公司华南分公司
|
杨拥军 | 2021-08-02 |
2 |
武汉建荣岩土工程有限公司保康分公司
|
汪洋 | 2018-03-22 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-13 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
李建:60%;田秀芳:40%;
|
李建:65%;田秀芳:35%;
|
2 | 2021-07-13 | 章程备案 |
|
|
3 | 2021-07-13 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
4700
|
5200.000000( + 10.6383% )
|
4 | 2020-11-03 | 许可经营项目变更 |
安全生产许可证;
|
|
5 | 2020-11-03 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
武汉市江汉区姑嫂树红光路特1号纸张油墨市场2楼8号
|
武汉市汉阳区永丰街陈家咀社区小陈家咀128号-1
|
6 | 2019-12-11 | 章程备案 |
|
|
7 | 2019-12-11 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
李建:*%;田秀芳:*%;
|
李建:*%;田秀芳:*%;
|
8 | 2019-12-11 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
2000
|
4700.000000( + 135% )
|
9 | 2018-08-09 | 其他事项备案 |
勘察设计企业资质核准,测绘资质认定
|
武汉市,地质灾害治理工程勘查、设计、施工、监理及地质灾害危险性评估单位资质认定,建筑业企业资质核准,勘察设计企业资质核准,测绘资质认定
|
10 | 2018-08-09 | 其他事项备案 |
地质勘查资质审批,勘察设计企业资质核准,测绘资质认定
|
武汉市,地质灾害治理工程勘查、设计、施工、监理及地质灾害危险性评估单位资质认定,建筑业企业资质核准,勘察设计企业资质核准,测绘资质认定
|