序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄三荣 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吕飞
|
|
2 |
肖建华
|
|
3 |
王佩
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-01-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
肖建华(监事)肖松(执行董事兼总经理) [退出]
|
肖建华(监事)吕飞(执行董事兼总经理) [新增]
|
2 | 2020-01-07 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
肖松
|
吕飞
|
3 | 2019-03-18 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
肖建华(监事)卢焕焕(执行董事兼总经理) [退出]
|
肖建华(监事)肖松(执行董事兼总经理) [新增]
|
4 | 2019-03-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
肖建华(监事)卢焕焕(执行董事兼总经理) [退出]
|
肖建华(监事)肖松(执行董事兼总经理) [新增]
|
5 | 2019-03-18 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
卢焕焕
|
肖松
|
6 | 2017-12-05 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
肖建华(监事)董震宇(执行董事兼总经理) [退出]
|
肖建华(监事)卢焕焕(执行董事兼总经理) [新增]
|
7 | 2017-12-05 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
董震宇
|
卢焕焕
|
8 | 2017-12-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
肖建华(监事)董震宇(执行董事兼总经理) [退出]
|
肖建华(监事)卢焕焕(执行董事兼总经理) [新增]
|
9 | 2017-07-28 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
肖建华(监事)黄三荣(执行董事兼总经理) [退出]
|
肖建华(监事)董震宇(执行董事兼总经理) [新增]
|
10 | 2017-07-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
肖建华(监事)黄三荣(执行董事兼总经理) [退出]
|
肖建华(监事)董震宇(执行董事兼总经理) [新增]
|