序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王连生 | 50% | 20.0万人民币 |
2 | 周建军 | 37.5% | 15.0万人民币 |
3 | 任强 | 12.5% | 5.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
袁伟伟
|
|
2 |
王连生
|
|
3 |
周建军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-08-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王连生(监事)周建军(经理)任强(执行董事) [退出]
|
袁伟伟(执行董事) [新增]王连生(监事)周建军(经理)
|
2 | 2019-08-07 | 章程备案 |
无
|
无
|
3 | 2019-08-07 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
武昌区逸居苑1栋北2单元202室
|
武昌区武珞路628号亚贸广场A座17层2号
|
4 | 2019-08-07 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
任强
|
袁伟伟
|
5 | 2019-08-07 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
王连生(监事)周建军(经理)任强(执行董事) [退出]
|
袁伟伟(执行董事) [新增]王连生(监事)周建军(经理)
|
6 | 2017-12-28 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2017-03-28
|
2037-10-28
|