序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李爱荣 | 86.66667% | 26.0万人民币 |
2 | 胡文武 | 13.33333% | 4.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李爱荣
|
|
2 |
柳敏
|
|
3 |
金海英
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-07-19 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
李爱荣:86.67%;胡睿:13.33%; [退出]
|
胡文武:13.33%; [新增]李爱荣:86.66%;
|
2 | 2017-07-19 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
李爱荣(执行董事)胡睿(监事) [退出]柳敏(总经理)
|
李爱荣(执行董事)柳敏(总经理)金海英(监事) [新增]
|
3 | 2017-07-19 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 |
李爱荣:*%;胡睿:*%; [退出]
|
胡文武:*%; [新增]李爱荣:*%;
|
4 | 2017-07-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
李爱荣(执行董事)胡睿(监事) [退出]柳敏(总经理)
|
李爱荣(执行董事)柳敏(总经理)金海英(监事) [新增]
|
5 | 2014-10-28 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 |
自:2006-08-02 至:2016-08-01
|
自: 至:
|