序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-24 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
吴龙
|
袁肖邦
|
2 | 2020-06-28 | 市场主体类型变更 |
国有经营单位(非法人)
|
有限责任公司分公司(国有独资)
|
3 | 2020-06-28 | 联络员备案 |
|
吴龙
|
4 | 2020-06-28 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
中国邮政集团公司武汉市土庙支局
|
中国邮政集团有限公司武汉市土庙支局
|
5 | 2015-04-16 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
自:2011-04-30 至:2015-04-30
|
自:2011-04-30 至:
|
6 | 2015-04-16 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
武汉市黄陂区邮政局土庙邮政支局
|
中国邮政集团公司武汉市土庙支局
|
7 | 2014-08-13 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
屈国斌
|
吴龙
|