序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李旭东 | 60% | 120.0万人民币 |
2 | 田源 | 40% | 80.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李旭东
|
|
2 |
田源
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
湖北康泰国际旅行社有限公司徐东分公司
|
王烨 | 2009-02-27 |
2 |
湖北康泰国际旅行社有限公司钢都花园门市部
|
李旭东 | 2007-02-02 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-06-16 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 |
自:2006-12-26 至:2016-12-25
|
自:2006-12-26 至:2046-12-24
|