序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 周晶 | 75% | 750.0万人民币 |
2 | 姜辉 | 25% | 250.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周晶
|
|
2 |
周浩
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-31 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
周晶:39%;李雁君:36%; [退出]姜辉:25%;
|
周晶:75%;姜辉:25%;
|
2 | 2020-08-31 | 章程备案 |
|
|
3 | 2019-08-21 | 章程备案 |
无
|
无
|
4 | 2019-06-24 | 其他事项备案 |
周晶:39%;柴光文:36%;姜辉:25%;
|
周晶:39%;姜辉:25%;李雁君:36%;
|
5 | 2019-06-24 | 章程备案 |
无
|
无
|
6 | 2019-06-24 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
周晶:*%;柴光文:*%; [退出]姜辉:*%;
|
周晶:*%;姜辉:*%;李雁君:*%; [新增]
|
7 | 2018-09-10 | 章程备案 |
无
|
无
|
8 | 2018-09-10 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
周晶:*%;陈宏学:*%; [退出]童文学:*%; [退出]
|
周晶:*%;柴光文:*%; [新增]姜辉:*%; [新增]
|
9 | 2018-07-02 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
王胜英(监事) [退出]周晶(执行董事兼总经理)
|
周浩(监事) [新增]周晶(执行董事兼总经理)
|
10 | 2018-07-02 | 章程备案 |
无
|
无
|