序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄廷学 | 70% | 21.0万人民币 |
2 | 翁本浩 | 30% | 9.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李红旗
|
|
2 |
黄廷学
|
|
3 |
翁本浩
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-23 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2021-01-20
|
长期
|
2 | 2020-07-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李国锋(执行董事) [退出]翁本浩(监事)黄廷学(总经理)
|
李红旗(执行董事) [新增]翁本浩(监事)黄廷学(总经理)
|
3 | 2020-07-10 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李国锋
|
李红旗
|
4 | 2018-08-17 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
翁本浩(监事)黄廷学(执行董事兼总经理) [退出]
|
李国锋(执行董事) [新增]翁本浩(监事)黄廷学(总经理) [新增]
|
5 | 2018-08-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
翁本浩(监事)黄廷学(执行董事兼总经理) [退出]
|
李国锋(执行董事) [新增]翁本浩(监事)黄廷学(总经理) [新增]
|
6 | 2018-08-17 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
黄廷学
|
李国锋
|
7 | 2017-06-23 | 经营范围变更(含业务范围变更)变更 |
普通机械设备的租赁、维修;机械设备及配件的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
普通机械设备的租赁、维修;装卸搬运服务;机械设备及配件的销售。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)
|
8 | 2017-06-23 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)变更 |
武汉市洪山区洪山乡板桥小区E区10号楼-5
|
洪山区青菱中路特1号武汉合富金生家居建材生态城V1-285B号
|
9 | 2014-07-23 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
周正茂(监事); [退出]李红旗(总经理(厂长)); [退出]黄廷学(执行董事);
|
翁本浩(监事); [新增]黄廷学(执行董事/总经理);
|
10 | 2014-07-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
周正茂(监事) [退出]李红旗(总经理(厂长)) [退出]黄廷学(执行董事)
|
翁本浩(监事) [新增]黄廷学(执行董事/总经理)
|