序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李文霞 | 75% | 75万人民币 |
2 | 黄洁 | 25% | 25万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李文霞
|
|
2 |
谢成雄
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-01-11 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2018-02-20
|
长期
|
2 | 2015-04-17 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 |
李文霞 ;谢成雄 ; [退出]
|
黄洁 ; [新增]李文霞 ;
|
3 | 2014-05-29 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
姚玮(监事); [退出]李文霞(执行董事/总经理);
|
谢成雄(监事); [新增]李文霞(执行董事/总经理);
|
4 | 2014-05-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
姚玮(监事) [退出]李文霞(执行董事/总经理)
|
谢成雄(监事) [新增]李文霞(执行董事/总经理)
|
5 | 2014-05-29 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 |
李文霞 ;谢成雄 ;姚玮 ; [退出]
|
李文霞 ;谢成雄 ;
|
6 | 2014-03-10 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)变更 |
武汉市东西湖区三店农场场部
|
武汉市江汉区新火车站34号方块金贸中心8层5室
|
7 | 2014-03-06 | 登记机关变更变更 |
420112:武汉市工商局东西湖分局
|
420103:武汉市江汉区工商局
|