序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 周超 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周超
|
|
2 |
俞梦弦
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
武汉锦和恒瑞科技有限公司金融港分公司
|
王力 | 2022-08-17 |
2 |
武汉锦和恒瑞科技有限公司第一分公司
|
周超 | 2022-05-09 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-25 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
武汉中辰鑫宇企业管理咨询有限公司
|
武汉锦和恒瑞科技有限公司
|
2 | 2022-04-25 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
徐静芳:100%; [退出]
|
周超:100%; [新增]
|
3 | 2022-04-25 | 章程备案 |
|
|
4 | 2022-04-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘亮(监事) [退出]徐静芳(执行董事兼总经理) [退出]
|
俞梦弦(监事) [新增]周超(执行董事兼总经理) [新增]
|
5 | 2022-04-25 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
徐静芳
|
周超
|
6 | 2020-05-25 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
刘艺伟:99%; [退出]徐静芳:1%;
|
徐静芳:100%;
|
7 | 2020-05-25 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
8 | 2020-05-25 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
刘艺伟
|
徐静芳
|
9 | 2020-05-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘艺伟(执行董事兼总经理) [退出]徐静芳(监事) [退出]
|
刘亮(监事) [新增]徐静芳(执行董事兼总经理) [新增]
|
10 | 2020-05-25 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
刘艺伟:*%; [退出]徐静芳:*%;
|
徐静芳:*%;
|