序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陆朝阳 | 50% | 994.5万人民币 |
2 | 楚商先锋(武汉)创业投资中心(有限合伙) | 17.69734% | 352万人民币 |
3 | 罗鹏安 | 11.31222% | 225万人民币 |
4 | 湖北楚商澴锋创业投资中心(有限合伙) | 5.90749% | 117.5万人民币 |
5 | 蔡菁 | 3.77074% | 75万人民币 |
6 | 丁正芳 | 2.26244% | 45万人民币 |
7 | 刘金荣 | 2.26244% | 45万人民币 |
8 | 戚祖恩 | 2.26244% | 45万人民币 |
9 | 严敏 | 2.26244% | 45万人民币 |
10 | 盛沛 | 1.5083% | 30万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陆朝阳
|
|
2 |
严敏
|
|
3 |
汤丁丁
|
|
4 |
刘熙
|
|
5 |
刘金荣
|
|
6 |
戚祖恩
|
|
7 |
杨婷
|
|
8 |
祝浩
|
|
9 |
艾小红
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
武汉千水环境科技股份有限公司南昌分公司
|
易刚 | 2020-06-08 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-05 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2023-12-01
|
长期
|
2 | 2021-11-05 | 章程备案 |
|
|
3 | 2021-06-02 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
洪山区鲁磨路紫菘教师公寓第C幢10层1号房
|
武汉东湖新技术开****区关山大道1号软件产业园4.1期A2栋13层02号1302-2(自贸区武汉片区)
|
4 | 2021-06-02 | 章程备案 |
|
|
5 | 2021-03-22 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
武汉市东湖新技术开****区光谷大道77号金融港后台服务中心一期A3栋9层02室
|
洪山区鲁磨路紫菘教师公寓第C幢10层1号房
|
6 | 2020-06-16 | 章程备案 |
|
|
7 | 2020-06-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘金荣(董事)陆朝阳(总经理)陆朝阳(董事长)严敏(董事)刘熙(董事)杨婷(监事)汤丁丁(董事)艾小红(监事) [退出]戚祖恩(监事)
|
刘金荣(董事)陆朝阳(总经理)陆朝阳(董事长)严敏(董事)刘熙(董事)杨婷(监事)汤丁丁(董事)祝浩(监事) [新增]戚祖恩(监事)
|
8 | 2020-06-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘金荣(董事)丁正芳(监事) [退出]陆朝阳(总经理)陆朝阳(董事长)严敏(董事)刘熙(董事)杨婷(监事)戚祖恩(董事) [退出]刘楷(监事) [退出]
|
刘金荣(董事)陆朝阳(总经理)陆朝阳(董事长)严敏(董事)刘熙(董事)杨婷(监事)汤丁丁(董事) [新增]艾小红(监事) [新增]戚祖恩(监事) [新增]
|
9 | 2018-11-09 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
刘金荣(董事)盛沛(董事) [退出]丁正芳(监事)陆朝阳(总经理)陆朝阳(董事长)严敏(董事)刘熙(董事)陈安明(监事) [退出]杨婷(监事)
|
戚祖恩(董事) [新增]刘楷(监事) [新增]刘金荣(董事)丁正芳(监事)陆朝阳(总经理)陆朝阳(董事长)严敏(董事)刘熙(董事)杨婷(监事)
|
10 | 2018-11-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘金荣(董事)盛沛(董事) [退出]丁正芳(监事)陆朝阳(总经理)陆朝阳(董事长)严敏(董事)刘熙(董事)陈安明(监事) [退出]杨婷(监事)
|
戚祖恩(董事) [新增]刘楷(监事) [新增]刘金荣(董事)丁正芳(监事)陆朝阳(总经理)陆朝阳(董事长)严敏(董事)刘熙(董事)杨婷(监事)
|