序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-17 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
岳家杰
|
王军
|
2 | 2021-10-20 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
卷烟、雪茄烟零售;预包装食品零售。(依法须经审批的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
许可项目:烟草制品零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品销售(仅销售预包装食品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
3 | 2019-11-04 | 联络员备案 |
郭鸿鸣
|
陈莹
|
4 | 2019-11-04 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李文哲
|
岳家杰
|
5 | 2017-03-14 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
王滔
|
李文哲
|
6 | 2016-05-25 | 经营范围变更(含业务范围变更)变更 |
;卷烟、雪茄烟零售(烟草专卖零售许可证有效期至2015年12月31日);预包装食品零售(食品流通许可证有效期至2016年10月27日)。(国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营)
|
卷烟、雪茄烟零售;预包装食品零售。(依法须经审批的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|