序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 | 34.5% | 4761.0万人民币 |
2 | 武钢集团有限公司 | 33.49898% | 4622.86万人民币 |
3 | 万安元 | 8.21739% | 1134.0万人民币 |
4 | 李延民 | 5.59674% | 772.35万人民币 |
5 | 李伟 | 3.47239% | 479.19万人民币 |
6 | 曲晓东 | 3.40065% | 469.29万人民币 |
7 | 司志峰 | 3.1058% | 428.6万人民币 |
8 | 金武祥 | 2.87623% | 396.92万人民币 |
9 | 陈章兴 | 2.76804% | 381.99万人民币 |
10 | 张良 | 2.56377% | 353.8万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
边立东
|
|
2 |
魏征
|
|
3 |
张良
|
|
4 |
胡桂林
|
|
5 |
王鹏
|
|
6 |
吴瑞健
|
|
7 |
司志峰
|
|
8 |
梁从涛
|
|
9 |
黄河
|
|
10 |
陈强
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
胡桂林(董事)边立东(董事长)黄河(董事)吴瑞健(董事)梁从涛(董事)李军国(董事) [退出]司志峰(董事)张良(董事)刘永志(董事) [退出]张曼(监事)张燕萍(监事)王秋红(监事)范成刚(监事)陈强(监事)王鹏(经理)
|
胡桂林(董事)边立东(董事长)黄河(董事)吴瑞健(董事)梁从涛(董事)王鹏(董事) [新增]司志峰(董事)张良(董事)魏征(董事) [新增]张曼(监事)张燕萍(监事)王秋红(监事)范成刚(监事)陈强(监事)王鹏(经理)
|
2 | 2021-09-18 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
刘永志
|
边立东
|
3 | 2021-09-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
胡桂林(董事)边立东(董事长)黄河(董事)吴瑞健(董事)梁从涛(董事)李军国(董事)司志峰(董事)张良(董事)刘永志(董事兼总经理) [退出]张曼(监事)张燕萍(监事)王秋红(监事)范成刚(监事)陈强(监事)
|
胡桂林(董事)边立东(董事长)黄河(董事)吴瑞健(董事)梁从涛(董事)李军国(董事)司志峰(董事)张良(董事)刘永志(董事) [新增]张曼(监事)张燕萍(监事)王秋红(监事)范成刚(监事)陈强(监事)王鹏(经理) [新增]
|
4 | 2021-09-18 | 章程备案 |
|
|
5 | 2021-09-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
胡桂林(董事)边立东(董事长)黄志明(董事) [退出]陈文戎(董事) [退出]梁从涛(董事)李军国(董事)司志峰(董事)张良(董事)刘永志(董事兼总经理)雷荣华(监事) [退出]张燕萍(监事)崔占中(监事) [退出]范成刚(监事)陈强(监事)
|
胡桂林(董事)边立东(董事长)黄河(董事) [新增]吴瑞健(董事) [新增]梁从涛(董事)李军国(董事)司志峰(董事)张良(董事)刘永志(董事兼总经理)张曼(监事) [新增]张燕萍(监事)王秋红(监事) [新增]范成刚(监事)陈强(监事)
|
6 | 2018-07-25 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
胡桂林(董事)边立东(董事长)黄志明(董事)陈文戎(董事)梁从涛(董事)李军国(董事)司志峰(董事)张良(董事)刘永志(董事兼总经理)王雨莉(监事) [退出]张智广(监事) [退出]王秋红(监事) [退出]范成刚(监事)陈强(监事)
|
胡桂林(董事)边立东(董事长)黄志明(董事)陈文戎(董事)梁从涛(董事)李军国(董事)司志峰(董事)张良(董事)刘永志(董事兼总经理)雷荣华(监事) [新增]张燕萍(监事) [新增]崔占中(监事) [新增]范成刚(监事)陈强(监事)
|
7 | 2018-07-25 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
中钢集团邢台机械轧辊有限公司:*%;武汉钢铁(集团)公司:*%; [退出]万安元:*%;李延民:*%;李伟:*%;曲晓东:*%;司志峰:*%;金武祥:*%;陈章兴:*%;张良:*%;
|
中钢集团邢台机械轧辊有限公司:*%;万安元:*%;李延民:*%;李伟:*%;武汉钢铁集团有限公司:*%; [新增]金武祥:*%;曲晓东:*%;陈章兴:*%;司志峰:*%;张良:*%;
|
8 | 2018-07-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
胡桂林(董事)边立东(董事长)黄志明(董事)陈文戎(董事)梁从涛(董事)李军国(董事)司志峰(董事)张良(董事)刘永志(董事兼总经理)王雨莉(监事) [退出]张智广(监事) [退出]王秋红(监事) [退出]范成刚(监事)陈强(监事)
|
胡桂林(董事)边立东(董事长)黄志明(董事)陈文戎(董事)梁从涛(董事)李军国(董事)司志峰(董事)张良(董事)刘永志(董事兼总经理)雷荣华(监事) [新增]张燕萍(监事) [新增]崔占中(监事) [新增]范成刚(监事)陈强(监事)
|
9 | 2018-07-25 | 章程备案 |
无
|
无
|
10 | 2018-02-07 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
李军国(董事)邹德才(董事长) [退出]张智广(监事)崔占中(董事) [退出]王秋红(监事)陈文戎(董事)朱从波(副董事长) [退出]王雨莉(监事)吴培养(董事) [退出]范成刚(监事)张良(董事)陈强(监事)刘永志(经理) [退出]司志峰(董事)
|
胡桂林(董事) [新增]边立东(董事长) [新增]黄志明(董事) [新增]陈文戎(董事)梁从涛(董事) [新增]李军国(董事)司志峰(董事)张良(董事)刘永志(董事兼总经理) [新增]王雨莉(监事)张智广(监事)王秋红(监事)范成刚(监事)陈强(监事)
|