序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 武汉光谷航天三江激光产业技术研究院有限公司 | 51.48453% | 3750.0万人民币 |
2 | 中国航天三江集团有限公司 | 31.35397% | 2283.7423万人民币 |
3 | 湖北航天技术研究院总体设计所 | 10.2969% | 750.0万人民币 |
4 | 王肇中 | 6.8646% | 500.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
史要涛
|
|
2 |
王肇中
|
|
3 |
刘鑫
|
|
4 |
彭罗汉
|
|
5 |
张云
|
|
6 |
邹金保
|
|
7 |
李永平
|
|
8 |
王咏
|
|
9 |
李蓉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-29 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
武汉市东湖新技术开****区高新大道999号A5-1
|
武汉东湖新技术开****区科技三路99号武汉光谷·激光科技园1#新型厂房12层
|
2 | 2021-12-29 | 章程备案 |
|
|
3 | 2020-12-01 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
5000
|
7283.742300( + 45.67485% )
|
4 | 2020-12-01 | 章程备案 |
|
|
5 | 2020-12-01 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
武汉光谷航天三江激光产业技术研究院有限公司:75%;湖北航天技术研究院总体设计所:15%;王肇中:10%;
|
武汉光谷航天三江激光产业技术研究院有限公司:51.4845%;湖北航天技术研究院总体设计所:10.2969%;王肇中:6.8646%;中国航天三江集团有限公司:31.354%; [新增]
|
6 | 2020-05-15 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
伍晓峰
|
史要涛
|
7 | 2020-05-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李永平(监事)王肇中(董事兼总经理)彭罗汉(董事)陈立洲(董事) [退出]邹金保(监事)伍晓峰(董事长) [退出]于海(董事) [退出]胡维(监事) [退出]
|
刘鑫(董事) [新增]张云(董事) [新增]李永平(监事)王肇中(董事兼总经理)彭罗汉(董事)邹金保(监事)史要涛(董事长) [新增]王咏(监事) [新增]
|
8 | 2018-08-01 | 实收资本变更 |
1000
|
|
9 | 2018-08-01 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
1000
|
5000.000000( + 400% )
|
10 | 2018-08-01 | 章程备案 |
无
|
无
|