序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 武汉秀水盟合伙企业(有限合伙) | 1.87904% | 320万人民币 |
2 | 王从强 | 1.63711% | 278.8万人民币 |
3 | 中国科学院水生生物研究所 | 1.1744% | 200.0万人民币 |
4 | 黄松 | 0.16853% | 28.7万人民币 |
5 | 中小企业****展基金(深圳有限合伙) | ||
6 | 湖北省生态环保有限公司 | ||
7 | 西藏财邦能源装备有限公司 | ||
8 | 厦门当代控股集团有限公司 | ||
9 | 张瑞 | ||
10 | 徐江南 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
鲍春红
|
|
2 |
姜功新
|
|
3 |
肖永平
|
|
4 |
李秉成
|
|
5 |
蔡崇法
|
|
6 |
胡征宇
|
|
7 |
申刚
|
|
8 |
刘炜
|
|
9 |
许瑶
|
|
10 |
刘卫兵
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
武汉中科水生环境工程股份有限公司竹溪分公司
|
姜震 | 2022-03-30 |
2 |
武汉中科水生环境工程股份有限公司沙洋分公司
|
姜震 | 2021-09-28 |
3 |
武汉中科水生环境工程股份有限公司大悟分公司
|
姜震 | 2020-09-14 |
4 |
武汉中科水生环境工程股份有限公司津市分公司
|
姜震 | 2020-08-19 |
5 |
武汉中科水生环境工程股份有限公司山西分公司
|
刘剑彤 | 2017-06-13 |
6 |
武汉中科水生环境工程股份有限公司西昌分公司
|
王硕 | 2017-03-13 |
7 |
武汉中科水生环境工程股份有限公司义龙分公司
|
胡贤利 | 2015-12-08 |
8 |
武汉中科水生环境工程股份有限公司广州分公司
|
刘卫兵 | 2014-04-24 |
9 |
武汉中科水生环境工程股份有限公司常德分公司
|
李瑞全 | 2014-01-20 |
10 |
武汉中科水生环境工程股份有限公司重庆分公司
|
王硕 | 2012-11-09 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-05 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
姜功新
|
鲍春红
|
2 | 2022-07-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
申刚(董事)许瑶(董事)李杰(监事)蔡崇法(独立董事)肖永平(独立董事)胡征宇(董事)刘炜(董事)刘卫兵(总经理) [退出]李秉成(独立董事)杨攀(监事)姜功新(董事长) [退出]李江(监事)鲍春红(董事) [退出]
|
申刚(董事)许瑶(董事)李杰(监事)胡征宇(董事)刘炜(董事)鲍春红(董事长) [新增]杨攀(监事)姜功新(董事) [新增]李江(监事)鲍春红(总经理) [新增]李秉成(独立董事)蔡崇法(独立董事)肖永平(独立董事)
|
3 | 2022-05-13 | 章程备案 |
|
|
4 | 2022-05-13 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
环境工程(废水、废气、固废、土壤污染修复)及市政工程投资、勘测、咨询、设计、技术服务、运营、总承包建设;水污染防治、污、废水处理、受污染水体生态修复、水源地保护和水资源综合利用等环境工程项目的技术咨询、设计、施工和运营;污水处理生态工程技术的研****、服务和转让;水污染防治产品的研****、生产、销售和智慧水务等相关产品的代理;PPP+EPC模式污水处理项目的投资建设、运营移交;园林景观设计;园林绿化工程施工及园林维护(不含苗木种植);机电设备的设计、制造、销售及安装。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)
|
许可项目:建设工程设计;建设工程施工;林木种子生产经营;施工专业作业;建设工程勘察;建筑劳务分包;地质灾害治理工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:水污染治理;水环境污染防治服务;大气污染治理;大气环境污染防治服务;固体废物治理;土壤污染治理与修复服务;土壤环境污染防治服务;农业面源和重金属污染防治技术服务;生态恢复及生态保护服务;环境应急治理服务;园林绿化工程施工;污水处理及其再生利用;生态环境材料销售;水土流失防治服务;环保咨询服务;技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;建筑材料销售;水利相关咨询服务;工程管理服务;水资源管理;市政设施管理;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;水文服务;非常规水源利用技术研****;电气设备销售;林业产品销售;农村生活垃圾经营性服务;农林牧渔业废弃物综合利用;畜禽粪污处理利用;土地整治服务;环境保护监测;雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用;智能水务系统开****;水质污染物监测及检测仪器仪表销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);特种设备销售;机械设备销售;规划设计管理;土石方工程施工;地质灾害治理服务;建筑工程机械与设备租赁;城市绿化管理;环境卫生公共设施安装服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
5 | 2022-05-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
申刚(董事)许落成(董事) [退出]李杰(监事)杨之曙(董事) [退出]肖永平(董事) [退出]胡征宇(董事)刘炜(董事)刘卫兵(总经理)李秉成(董事) [退出]杨攀(监事)姜功新(董事长)李江(监事)石萍(董事) [退出]
|
申刚(董事)许瑶(董事) [新增]李杰(监事)蔡崇法(独立董事) [新增]肖永平(独立董事) [新增]胡征宇(董事)刘炜(董事)刘卫兵(总经理)李秉成(独立董事) [新增]杨攀(监事)姜功新(董事长)李江(监事)鲍春红(董事) [新增]
|
6 | 2021-06-02 | 联络员备案 |
姚娜
|
刘嫦娥
|
7 | 2021-06-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李杰(监事)杨之曙(董事)肖永平(董事)申刚(董事)许落成(董事)胡征宇(董事)刘炜(董事)刘卫兵(总经理)李秉成(董事)杨攀(监事会主席) [退出]姜功新(董事长)李江(监事)司德春(董事) [退出]
|
申刚(董事)许落成(董事)李杰(监事)杨之曙(董事)肖永平(董事)胡征宇(董事)刘炜(董事)刘卫兵(总经理)李秉成(董事)杨攀(监事) [新增]姜功新(董事长)李江(监事)石萍(董事) [新增]
|
8 | 2020-12-22 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
陈华荣
|
姜功新
|
9 | 2020-12-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李杰(监事)杨之曙(董事)王香慈(监事) [退出]肖永平(董事)申刚(董事)许落成(董事)胡征宇(董事)刘炜(董事)刘卫兵(经理) [退出]李秉成(董事)杨攀(监事) [退出]陈华荣(董事长) [退出]李思捷(董事) [退出]
|
李杰(监事)杨之曙(董事)肖永平(董事)申刚(董事)许落成(董事)胡征宇(董事)刘炜(董事)刘卫兵(总经理) [新增]李秉成(董事)杨攀(监事会主席) [新增]姜功新(董事长) [新增]李江(监事) [新增]司德春(董事) [新增]
|
10 | 2020-07-28 | 章程备案 |
|
|