序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 北京汇智点石投资管理有限公司 | 60% | 3000万人民币 |
2 | 大冶中梁房地产开****有限公司 | 40% | 2000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
林庆鸿
|
|
2 |
王东升
|
|
3 |
王勇华
|
|
4 |
龚志伟
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张峰(董事) [退出]董剑(董事) [退出]龚志伟(监事)林庆鸿(董事长兼总经理)
|
王勇华(董事) [新增]王东升(董事) [新增]龚志伟(监事)林庆鸿(董事长兼总经理)
|
2 | 2020-11-12 | 章程备案 |
|
|
3 | 2020-11-12 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
房地产开****;商品房销售;企业管理咨询服务;建筑工程领域内的技术咨询、技术服务;房地产中介服务;房地产经纪服务;房地产居间代理服务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
|
房地产开****;商品房销售;企业管理咨询服务;建筑工程领域内的技术咨询、技术服务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
|
4 | 2020-08-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张峰(董事)杨恪(董事) [退出]龚志伟(监事)林庆鸿(董事长兼总经理)
|
张峰(董事)董剑(董事) [新增]龚志伟(监事)林庆鸿(董事长兼总经理)
|
5 | 2020-05-28 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
大冶市金湖街办黄家献村黄家献湾二组228号
|
大冶市金海大道6号中梁首府11栋
|
6 | 2020-05-28 | 章程备案 |
|
|
7 | 2020-04-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张峰(董事)杨恪(董事)龚志伟(监事)唐阳春(董事长兼总经理) [退出]
|
张峰(董事)杨恪(董事)龚志伟(监事)林庆鸿(董事长兼总经理) [新增]
|
8 | 2020-04-17 | 其他事项备案 |
|
106.房地产开****企业资质核准-房管局
|
9 | 2020-04-17 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
唐阳春
|
林庆鸿
|
10 | 2019-11-08 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
大冶中梁房地产开****有限公司:100%;
|
大冶中梁房地产开****有限公司:40%;北京汇智点石投资管理有限公司:60%; [新增]
|