序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-08 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
朱智
|
高山
|
2 | 2021-03-19 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2020-12-31
|
2099-12-31
|
3 | 2018-01-26 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
刘星
|
朱智
|
4 | 2018-01-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
袁盛启 [退出]
|
朱智 [新增]
|
5 | 2017-06-09 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
徐海涛
|
刘星
|
6 | 2014-09-14 | 其他事项备案变更 |
*****
|
*****
|
7 | 2014-09-14 | 其他事项备案变更 |
*****36
|
*****
|
8 | 2014-09-11 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
袁盛启
|
徐海涛
|