序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 金涛 | 90% | 450.0万人民币 |
2 | 孙蓉蓉 | 10% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
金涛
|
|
2 |
胡东乐
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-03-31 | 章程备案 |
|
|
2 | 2020-03-31 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
|
|
3 | 2019-06-20 | 章程备案 |
|
|
4 | 2019-06-20 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
|
|
5 | 2018-06-22 | 章程备案 |
|
|
6 | 2018-06-22 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
|
|
7 | 2018-06-14 | 章程备案 |
|
|
8 | 2018-06-14 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
|
|
9 | 2018-06-14 | 其他事项备案 |
|
|
10 | 2018-06-08 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
|
|