序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-10 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张浩
|
李萍
|
2 | 2018-07-26 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
张柏林
|
张浩
|
3 | 2015-11-30 | 联络员备案变更 |
|
胡红芳;
|
4 | 2015-11-30 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
尚玉梅
|
张柏林
|
5 | 2014-09-24 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
姚全胜
|
尚玉梅
|