序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 肖昌芳 | 33.5% | 432.15万人民币 |
2 | 肖昌文 | 33.5% | 432.15万人民币 |
3 | 张溯 | 20% | 258.0万人民币 |
4 | 李灿 | 6% | 77.4万人民币 |
5 | 付师铁 | 5% | 64.5万人民币 |
6 | 王德政 | 2% | 25.8万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
付志强
|
|
2 |
付师铁
|
|
3 |
张溯
|
|
4 |
王德政
|
|
5 |
肖昌文
|
|
6 |
李灿
|
|
7 |
陈荣华
|
|
8 |
何世平
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-13 | 章程备案 |
|
|
2 | 2020-07-13 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
|
|
3 | 2019-12-11 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
|
|
4 | 2019-12-11 | 章程备案 |
|
|
5 | 2019-04-23 | 章程备案 |
|
|
6 | 2019-04-23 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
|
|
7 | 2018-01-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|
8 | 2018-01-22 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
|
9 | 2017-02-14 | 章程备案 |
|
|
10 | 2017-02-14 | 章程备案变更 |
|
|