序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 兰勇 | 80% | 480.0万人民币 |
2 | 兰佳玥 | 20% | 120.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
兰勇
|
|
2 |
李虎
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
襄阳襄恒信商务咨询有限公司宜昌分公司
|
兰勇 | 2022-08-04 |
2 |
襄阳襄恒信商务咨询有限公司樊城分公司
|
李虎 | 2022-06-07 |
3 |
襄阳襄恒信商务咨询有限公司南宁分公司
|
兰勇 | 2022-06-07 |
4 |
襄阳襄恒信商务咨询有限公司海口分公司
|
兰勇 | 2022-06-06 |
5 |
襄阳襄恒信商务咨询有限公司西安分公司
|
兰勇 | 2022-06-02 |
6 |
襄阳襄恒信商务咨询有限公司贵阳分公司
|
兰勇 | 2022-05-27 |
7 |
襄阳襄恒信商务咨询有限公司南昌分公司
|
兰勇 | 2021-12-10 |
8 |
襄阳襄恒信商务咨询有限公司随州分公司
|
兰勇 | 2020-08-04 |
9 |
襄阳襄恒信商务咨询有限公司武汉分公司
|
徐波 | 2019-09-27 |
10 |
襄阳襄恒信商务咨询有限公司十堰分公司
|
兰勇 | 2018-08-02 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-25 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
100
|
600.000000( + 500% )
|
2 | 2021-06-25 | 章程备案 |
|
|
3 | 2021-06-25 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
兰勇:80%;兰佳玥:20%;
|
兰佳玥:20%;兰勇:80%;
|
4 | 2021-06-25 | 实收资本变更 |
无
|
600
|
5 | 2021-01-19 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
兰勇:60%;胡珍:20%; [退出]李虎:20%; [退出]
|
兰勇:80%;兰佳玥:20%; [新增]
|
6 | 2021-01-19 | 章程备案 |
|
|
7 | 2020-03-31 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
宫长海
|
兰勇
|
8 | 2020-03-31 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
宫长海:*%; [退出]孙小华:*%; [退出]兰勇:*%;
|
兰勇:*%;李虎:*%; [新增]胡珍:*%; [新增]
|
9 | 2020-03-31 | 章程备案 |
|
|
10 | 2020-03-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
宫长海(执行董事兼总经理) [退出]兰勇(监事) [退出]
|
兰勇(执行董事兼总经理) [新增]李虎(监事) [新增]
|