序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 北京鸿坤伟业房地产开****有限公司 | 100% | 5,000万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
向建军
|
总经理,执行董事 |
2 |
陈中
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-24 | 法定代表人变更 |
赵伟豪
|
向建军
|
2 | 2022-01-24 | 经理备案 |
赵伟豪
|
向建军*
|
3 | 2020-07-10 | 住所变更 |
上海市宝山区市一路199号1楼1070A
|
上海市闵行区春德路395号1幢3楼318室
|
4 | 2020-07-10 | 章程修正案备案 |
2019-07-22章程备案
|
2020-06-19章程修正案
|
5 | 2019-12-05 | 法定代表人变更 |
毛朝辉
|
赵伟豪
|
6 | 2019-08-30 | 监事备案 |
张岚
|
陈中
|
7 | 2019-08-30 | 章程备案 |
-
|
2019-07-22章程备案
|
8 | 2019-08-30 | 法定代表人变更 |
朱灿
|
毛朝辉
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2017 | 2017 | |
2 | 2018 | 2018 | |
3 | 2019 | 2019 | |
4 | 2020 | 2020 | |
5 | 2021 | 2021 |