序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 金建汽车租赁有限公司 | - | 135万(元) |
2 | 银建汽车租赁有限公司 | - | - |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李静
|
监事 |
2 |
金鑫
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-08 | 出资日期变更 |
无
|
无
|
2 | 2021-11-08 | 章程修正案备案 |
无
|
2021-10-20章程修正案
|
3 | 2021-11-08 | 投资人(股权)变更 |
上海银建出租汽车有限公司;金建汽车租赁有限公司;
|
银建汽车租赁有限公司;金建汽车租赁有限公司;
|
4 | 2021-11-08 | 出资方式变更 |
上海银建出租汽车有限公司 货币165.000000万人民币;金建汽车租赁有限公司 货币135.000000万人民币;
|
银建汽车租赁有限公司 货币165.000000万人民币;金建汽车租赁有限公司 货币135.000000万人民币;
|
5 | 2021-11-08 | 出资比例变更 |
上海银建出租汽车有限公司 出资 165.000000万人民币 比例 55.0000%;金建汽车租赁有限公司 出资 135.000000万人民币 比例 45.0000%;
|
银建汽车租赁有限公司 出资 165.000000万人民币 比例 55.0000%;金建汽车租赁有限公司 出资 135.000000万人民币 比例 45.0000%;
|
6 | 2017-12-07 | 监事备案 |
冯仕彬
|
李静
|
7 | 2015-05-29 | 投资人(股权)变更 |
上海强生舒乐出租汽车有限公司;上海银建出租汽车有限公司;
|
上海银建出租汽车有限公司;金建汽车租赁有限公司;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2014 | 2014 | |
2 | 2015 | 2015 | |
3 | 2016 | 2016 | |
4 | 2017 | 2017 | |
5 | 2018 | 2018 | |
6 | 2019 | 2019 | |
7 | 2020 | 2020 | |
8 | 2021 | 2021 |