序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 北京乔致投资管理有限公司 | 46% | 138万(元) |
2 | 吴琦 | 35% | 105万(元) |
3 | 和桥商业设计(北京)有限公司 | 6.5% | 19.5万(元) |
4 | 李晨晨 | 2.5% | 7.5万(元) |
5 | 胡正亮 | 10% | 30万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李晨晨
|
监事 |
2 |
邓菡
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-19 | 住所变更 |
上海市宝山区长逸路88号103室
|
上海市普陀区金沙江路1977弄16号301室
|
2 | 2021-10-19 | 经营期限(营业期限)变 |
1996-11-06~2021-11-05
|
1996-11-06~
|
3 | 2021-10-19 | 章程修正案备案 |
无
|
2021-08-25章程修正案
|
4 | 2020-07-21 | 投资人(股权)变更 |
李晨晨;李旭东;北京乔致投资管理有限公司;庆岚;吴琦;和桥商业设计(北京)有限公司;胡正亮;
|
李晨晨;胡正亮;吴琦;和桥商业设计(北京)有限公司;北京乔致投资管理有限公司;
|
5 | 2020-07-21 | 章程备案 |
无
|
2020-06-24章程备案
|
6 | 2020-07-21 | 监事备案 |
李旭东
|
李晨晨
|
7 | 2020-03-12 | 章程备案 |
2019-03-26章程备案
|
2020-01-15章程备案
|
8 | 2019-04-18 | 法定代表人变更 |
庆岚
|
邓菡
|
9 | 2019-04-18 | 章程备案 |
2018-11-26章程备案
|
2019-03-26章程备案
|
10 | 2019-04-18 | 监事备案 |
吴琦
|
李旭东
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |