序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨国正
|
负责人 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-10-10 | 负责人变更 |
赵化强
|
杨国正
|
2 | 2015-05-21 | 负责人变更 |
余锋
|
赵化强
|
3 | 2015-05-21 | 经营场所变更 |
上海市虹口区新市路242号215室
|
上海市虹口区飞虹路360弄9号3611H室
|
4 | 2013-07-31 | 经营场所变更 |
上海市金山区枫泾镇环东一路65弄3号3568室
|
上海市虹口区新市路242号215、223室
|
5 | 2013-03-06 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
赵化强
|
余锋
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 |