序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中兵投资管理有限责任公司 | 0.534228% | 390万(元) |
2 | 国泰君安创新投资有限公司 | 99.465772% | 72,612.5万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘贞
|
副董事长 |
2 |
徐天云
|
董事 |
3 |
洪梅
|
董事 |
4 |
白旭
|
董事 |
5 |
胡越
|
董事长兼总经理 |
6 |
赵晶晶
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-30 | 住所变更 |
上海市虹口区四平路421弄107号(集中登记地)
|
上海市静安区南京西路1728-1746(双)号1幢10楼1012室
|
2 | 2020-07-30 | 章程修正案备案 |
无
|
2020-06-23章程修正案
|
3 | 2020-04-27 | 章程备案 |
无
|
2019-12-23章程备案
|
4 | 2020-04-27 | 注册资本(金)变更 |
1000.000000万人民币
|
73002.534500万人民币
|
5 | 2019-05-07 | 经理备案 |
姚伟
|
胡越*
|
6 | 2019-05-07 | 监事备案 |
王建霞;齐国东;游经纶
|
赵晶晶
|
7 | 2019-05-07 | 住所变更 |
上海市虹口区四平路421弄107号Q318室
|
上海市虹口区四平路421弄107号(集中登记地)
|
8 | 2019-05-07 | 投资人(股权)变更 |
国泰君安创新投资有限公司;中兵投资管理有限责任公司;北京国金汇信投资管理有限公司;
|
中兵投资管理有限责任公司;国泰君安创新投资有限公司;
|
9 | 2019-05-07 | 法定代表人变更 |
匡卫华
|
胡越
|
10 | 2019-05-07 | 章程备案 |
无
|
2019-03-23章程备案
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2015 | 2015 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 |