序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海若愚投资管理有限公司 | 0.01% | 0.1万(元) |
2 | 北京富济投资咨询有限公司 | 2% | 20万(元) |
3 | 曹晓琳 | 0.01% | 0.1万(元) |
4 | 杨典 | 85.98% | 859.8万(元) |
5 | 楼国宪 | 6% | 60万(元) |
6 | 马华 | 6% | 60万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
曹晓琳
|
监事 |
2 |
杨典
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-05-23 | 章程修正案备案 |
2016-11-20章程备案
|
2017-05-08章程修正案
|
2 | 2017-05-23 | 经营范围变更 |
资产管理,实业投资,投资管理、咨询,商务信息咨询,财务咨询(不得从事代理记帐),市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),企业管理咨询。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
资产管理,投资管理。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
3 | 2017-05-23 | 住所变更 |
上海市崇明县城桥镇秀山路8号3幢一层P区2008室(上海市崇明工业园区)
|
上海市崇明区城桥镇秀山路8号3幢一层P区2008室(上海市崇明工业园区)
|
4 | 2017-05-23 | 一般经营项目变更 |
资产管理,实业投资,投资管理、咨询,商务信息咨询,财务咨询(不得从事代理记帐),市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),企业管理咨询。
|
资产管理,投资管理
|
5 | 2016-12-05 | 章程修正案备案 |
2014-06-13章程备案
|
2016-11-20章程修正案
|
6 | 2016-12-05 | 联络员 |
刘辉
|
郁春香
|
7 | 2016-12-05 | 投资人(股权)变更 |
杨典*;曹晓琳;上海若愚投资管理有限公司;
|
杨典*;曹晓琳;上海若愚投资管理有限公司;马华;楼国宪;北京富济投资咨询有限公司;
|
8 | 2014-06-23 | 注册资本(金)变更 |
100.000000万人民币
|
1000.000000万人民币
|
9 | 2014-06-23 | 一般经营项目变更 |
资产管理,实业投资,投资管理、咨询,商务信息咨询,财务咨询(不得从事代理记帐),市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),企业管理咨询。
|
资产管理,实业投资,投资管理、咨询,商务信息咨询,财务咨询(不得从事代理记帐),市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),企业管理咨询。
|
10 | 2014-06-23 | 章程备案 |
-
|
2014-06-13章程备案
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |