序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中国诚通控股集团有限公司 | 100% | 21,949.3万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
仲文莉
|
监事 |
2 |
关武
|
执行董事兼总经理 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
中国建筑材料华东公司玻璃五金经营部
|
张玉龙 | 1997-01-09 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-01-02 | 章程修正案备案 |
2017-08-18章程备案
|
2019-12-25章程修正案
|
2 | 2020-01-02 | 注册资本(金)变更 |
3096.000000万人民币
|
21949.280600万人民币
|
3 | 2017-11-30 | 法定代表人变更 |
关武
|
关武
|
4 | 2017-11-30 | 联络员 |
包晓琳
|
杨露
|
5 | 2017-11-30 | 监事备案 |
关武*
|
仲文莉
|
6 | 2017-11-30 | 名称变更 |
中国诚通东方资产经营管理公司
|
中国诚通东方资产经营管理有限公司
|
7 | 2017-11-30 | 企业类型变更 |
全民所有制
|
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
8 | 2017-11-30 | 章程备案 |
无
|
2017-08-18章程备案
|
9 | 2017-11-30 | 经理备案 |
关武*
|
关武*
|
10 | 2008-07-15 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
中国建筑材料华东公司
|
中国诚通东方资产经营管理公司
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |