序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 倪岚 | 1.214575% | 120万(元) |
2 | 方常华 | 1.417004% | 140万(元) |
3 | 胡天宁 | 0.354251% | 35万(元) |
4 | 茅健 | 0.354251% | 35万(元) |
5 | 邢军 | 0.222672% | 22万(元) |
6 | 金建新 | 15.182186% | 1,500万(元) |
7 | 陈伟革 | 0.981781% | 97万(元) |
8 | 陈华 | 77.439271% | 7,651万(元) |
9 | 韩吉荪 | 1.417004% | 140万(元) |
10 | 黄春根 | 1.417004% | 140万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张仁华
|
董事 |
2 |
张鸿奎
|
其他人员 |
3 |
方常华
|
监事 |
4 |
沈小伟
|
董事 |
5 |
糜俊涛
|
董事 |
6 |
郑中强
|
监事 |
7 |
金建新
|
副董事长 |
8 |
钱阿富
|
董事 |
9 |
陈华
|
董事长 |
10 |
韩吉荪
|
董事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
上海华盛建设(集团)有限公司伟忠建设分公司
|
吴伟忠 | 2013-05-13 |
2 |
上海华盛建设(集团)有限公司分公司
|
王济华 | 2003-07-01 |
3 |
上海华盛建设(集团)有限公司华盛伟业建设分公司
|
陈伟革 | 2013-06-14 |
4 |
上海华盛建设(集团)有限公司市政分公司
|
王健华 | 2011-06-07 |
5 |
上海华盛建设****展有限公司工会职工技术协会
|
黄笑琴 | 1992-12-18 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-01 | 章程修正案备案 |
无
|
2021-09-01章程修正案
|
2 | 2021-07-07 | 章程修正案备案 |
无
|
2021-07-06章程修正案
|
3 | 2021-07-07 | 投资人(股权)变更 |
陈华*;金建新;韩吉荪;黄春根;方常华;郑中强;邢军;倪岚;陈伟革;茅健;胡天宁;
|
陈华*;金建新;韩吉荪;黄春根;方常华;陈伟革;邢军;胡天宁;倪岚;茅健;
|
4 | 2021-04-12 | 章程修正案备案 |
2021-01-26章程修正案
|
2021-04-09章程修正案
|
5 | 2021-04-12 | 投资人(股权)变更 |
陈华*;金建新;韩吉荪;黄春根;钱阿富;黄笑琴;张仁华;方常华;郑中强;倪岚;陈伟革;邢军;胡天宁;张鸿奎;茅健;
|
陈华*;金建新;韩吉荪;黄春根;方常华;郑中强;倪岚;邢军;茅健;陈伟革;胡天宁;
|
6 | 2021-01-26 | 章程修正案备案 |
2020-10-29章程修正案
|
2021-01-26章程修正案
|
7 | 2021-01-26 | 投资人(股权)变更 |
陈华*;金建新;韩吉荪;黄春根;钱阿富;糜俊涛;黄笑琴;张仁华;方常华;郑中强;胡天宁;王平;茅健;张鸿奎;沈宗良;邢军;乔建华;陈伟革;倪岚;
|
陈华*;金建新;韩吉荪;黄春根;钱阿富;黄笑琴;张仁华;方常华;郑中强;张鸿奎;倪岚;邢军;陈伟革;茅健;胡天宁;
|
8 | 2020-10-29 | 投资人(股权)变更 |
陈华*;金建新;韩吉荪;黄春根;钱阿富;糜俊涛;黄笑琴;沈小伟;张仁华;方常华;郑中强;陈伟革;倪岚;茅健;邢军;王平;乔建华;张鸿奎;沈宗良;胡天宁;
|
陈华*;金建新;韩吉荪;黄春根;钱阿富;糜俊涛;黄笑琴;张仁华;方常华;郑中强;胡天宁;陈伟革;王平;张鸿奎;沈宗良;邢军;倪岚;茅健;乔建华;
|
9 | 2020-10-29 | 章程修正案备案 |
无
|
2020-10-29章程修正案
|
10 | 2019-12-19 | 章程修正案备案 |
2018-02-08章程修正案
|
2019-12-19章程修正案
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 |