序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 何伟 | 20% | 2,400万(元) |
2 | 孙盛裕 | 49% | 5,880万(元) |
3 | 李鹏 | 31% | 3,720万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何伟
|
监事 |
2 |
李鹏
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-01-11 | 经营范围变更 |
股权投资管理,实业投资,资产管理,创业投资,企业管理咨询。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
股权投资管理,资产管理。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
2 | 2018-01-11 | 章程备案 |
2014-11-02章程备案
|
2017-12-27章程备案
|
3 | 2018-01-11 | 一般经营项目变更 |
股权投资管理,实业投资,资产管理,创业投资,企业管理咨询
|
股权投资管理,资产管理
|
4 | 2018-01-11 | 住所变更 |
上海市浦东新区洲海路2777号803-06室
|
上海市杨浦区国泰路11号701室
|
5 | 2014-11-11 | 投资人(股权)变更 |
李鹏*;何伟;刘桃宇;
|
李鹏*;何伟;孙盛裕;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2016 | 2016 | |
2 | 2017 | 2017 | |
3 | 2018 | 2018 | |
4 | 2019 | 2019 | |
5 | 2020 | 2020 | |
6 | 2021 | 2021 |